Hanes ariannol WRITHLINGTON TRUST
Rhif yr elusen: 1111515
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.21m | £3.26m | £1.77m | £3.02m | £3.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.87m | £2.92m | £2.05m | £2.87m | £3.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.53k | £2.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.57k | £0 | £10.00k | £2.89k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.33k | £0 | £3.79k | £24.15k | £34.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.10m | £3.23m | £1.75m | £2.99m | £3.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £31.03k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.87m | £2.92m | £2.05m | £2.87m | £3.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.