ymddiriedolwyr SIR EDMUND HILLARY PARENT TEACHER ASSOCIATION (SEHPTA)
Rhif yr elusen: 1109491
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERLEY SMITH | Cadeirydd | 07 August 2011 |
|
|
||||
Rebecca Playfoot | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Samuel Michael Smith | Ymddiriedolwr | 09 June 2016 |
|
|
||||
Michaela Taylor | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
LISA JANE WILSON | Ymddiriedolwr | 19 April 2012 |
|
|
||||
SHARON FRANCES TINKER | Ymddiriedolwr | 19 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.