Hanes ariannol THE GRAND AT CLITHEROE LTD
Rhif yr elusen: 1111102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £922.07k | £778.59k | £352.85k | £479.99k | £381.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £970.63k | £928.61k | £451.79k | £615.30k | £671.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.70k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £478.44k | £500.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £431.59k | £267.33k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £542 | £395 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £11.49k | £10.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £389.21k | £386.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £581.42k | £541.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.56k | £30.41k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.