Hanes ariannol SKYLARK CHURCH
Rhif yr elusen: 1109961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £512.01k | £513.97k | £484.19k | £454.61k | £532.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £515.40k | £503.53k | £508.55k | £450.42k | £526.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.46k | N/A | £6.09k | N/A | £13.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £490.79k | £491.02k | N/A | N/A | £499.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.06k | £22.78k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £31.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £116 | £170 | N/A | N/A | £892 | |
|
Incwm - Arall | £50 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £515.40k | £503.53k | N/A | N/A | £526.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.95k | £5.50k | N/A | N/A | £8.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £65.33k | £53.54k | N/A | N/A | £55.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.