Hanes ariannol THE HARVEY-JULIUS FAMILY TRUST
Rhif yr elusen: 1113763
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/07/2019 | 23/07/2020 | 23/07/2021 | 23/07/2022 | 23/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £636 | £20.44k | £68.94k | £30.78k | £45.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66k | £30.49k | £98.62k | £19.20k | £27.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.