Hanes ariannol CUDDALORE HEALTH AND AGRICULTURE TRUST, INDIA
Rhif yr elusen: 1111621
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.60k | £5.35k | £3.79k | £6.45k | £935 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06k | £14.09k | £3.53k | £4.52k | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.