ymddiriedolwyr SCUNTHORPE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1110205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Holroyd | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Mx Cameron Clack | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Kowsilla Stones | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Rachel Johnson | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Lynee Howley | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
STEVEN HEPWORTH | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Linden Gilliland King | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MADELEINE KEYWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.