ymddiriedolwyr SWADLINCOTE AND DISTRICT YOUTH FOR CHRIST
Rhif yr elusen: 1110412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Joseph Worth | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Susan Caroline Shakespeare | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Rev Patrick John Douglas | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
Matthew Reginald Smith | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Katie Marie Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||
DIANE HARDY | Ymddiriedolwr | 29 September 2012 |
|
|
||||
JEFFREY NIGEL PATRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.