Hanes ariannol HEATHROW SCHOOL OF GYMNASTICS & DANCE LTD
Rhif yr elusen: 1110574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25m | £1.18m | £850.75k | £1.25m | £1.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22m | £1.30m | £1.08m | £1.18m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £273.96k | £85.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £109.39k | £84.42k | £21.75k | £121.03k | £135.77k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | £1.09m | £551.97k | £1.05m | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.13k | £6.53k | £3.07k | £2.31k | £5.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £273.96k | £85.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.22m | £1.05m | £1.12m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £130.09k | £80.17k | £27.57k | £59.90k | £86.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.46k | £57.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £95.62k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9 | £44 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.