Hanes ariannol PAYPAL GIVING FUND UK
Rhif yr elusen: 1110538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.07m | £53.09m | £46.19m | £45.79m | £55.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.13m | £52.84m | £46.09m | £46.03m | £55.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.07m | £53.09m | £46.19m | £45.79m | £55.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £829 | £753 | £621 | £4.41k | |
|
Incwm - Arall | £1.41k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £25.98m | £52.69m | £45.91m | £45.86m | £55.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.93k | £149.10k | £178.78k | £173.62k | £172.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.89k | £13.73k | £16.97k | £17.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.98m | £0 | £0 | £43.36m | £52.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.