Hanes ariannol RELATE DERBY AND SOUTHERN DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1110768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £524.84k | £513.00k | £328.36k | £297.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £799.81k | £464.03k | £388.16k | £355.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £799.37k | £371.61k | £393.22k | £228.25k | £202.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.15k | £13.27k | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £137.03k | £141.83k | £95.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.05k | £9.78k | £1.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £856.79k | £371.61k | £416.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35k | £1.62k | £366 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.50k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £793.21k | £459.73k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.60k | £4.30k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.