ymddiriedolwyr MAIDENHEAD SYNAGOGUE LIMITED
Rhif yr elusen: 1110795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN BIRCH | Cadeirydd | 09 June 2020 |
|
|
||||
Lauren Samantha Gill | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Francis Loewenthal | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Oliver Lawton | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Lawton | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Alice Prais | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Robert Gilbert | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Anna Louise Crollick | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Till Gins | Ymddiriedolwr | 16 June 2020 |
|
|
||||
Sheldon Musiker | Ymddiriedolwr | 07 June 2020 |
|
|
||||
Jonathan Berman | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Lincoln Ball | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
SUSAN HENRY | Ymddiriedolwr | 04 June 2017 |
|
|
||||
Lucille HENNING | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.