Hanes ariannol THE ZACCHAEUS 2000 TRUST
Rhif yr elusen: 1110841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £601.13k | £680.49k | £941.88k | £835.95k | £823.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.84k | £605.67k | £749.97k | £785.74k | £878.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £16.64k | £19.84k | £23.94k | £7.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.05k | £58.72k | £117.49k | £73.92k | £109.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.03k | £31.81k | £21.41k | £16.14k | £9.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £560.12k | £584.83k | £801.96k | £744.93k | £702.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £919 | £721 | £1.02k | £952 | £1.59k | |
|
Incwm - Arall | £4.01k | £4.41k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £590.48k | £564.73k | £705.70k | £740.54k | £827.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £356 | £40.94k | £44.27k | £45.20k | £50.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £600 | £4.99k | £5.13k | £5.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.