Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau DR CHARLES SLOPER
Rhif yr elusen: 1109141-8
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 3 AUGUST 1727 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 8 JULY 1898, 2 NOVEMBER 1926 AND 29 APRIL 2005 (AS AFFECTED BY A UNITING DIRECTION MADE UNDER S.96 OF THE CHARITIES ACT 1993 AND DATED 20 MAY 2005)
Gwrthrychau elusennol
DISTRIBUTION OF BIBLES TO RESIDENTS OR TO PLACES OF WORSHIP OR INSTITUTIONS IN BRISTOL.
Maes buddion
BRISTOL
Hanes cofrestru
- 22 Awst 2005: Cofrestrwyd
- 17 Mawrth 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.