Hanes ariannol THE LILIES PREGNANCY COUNSELLING CENTRE
Rhif yr elusen: 1111168
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.43k | £9.49k | £11.23k | £12.73k | £10.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.23k | £9.76k | £10.72k | £12.39k | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.