Hanes ariannol BERNARD LEACH (ST IVES) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1111263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £562.90k | £802.67k | £723.93k | £757.21k | £828.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £479.47k | £599.07k | £597.52k | £723.74k | £724.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.00k | £36.39k | £233.22k | £161.39k | £216.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.87k | £360.24k | £381.78k | £226.41k | £237.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £310.95k | £279.94k | £281.87k | £392.34k | £403.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £149.04k | £162.26k | £60.27k | £136.87k | £187.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51 | £228 | £14 | £1.59k | £437 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £233.98k | £377.69k | £368.88k | £425.73k | £403.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £245.48k | £221.39k | £228.64k | £298.00k | £320.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00k | £0 | £1.50k | £0 | £1.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.