Hanes ariannol TEES VALLEY COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.80k | £614.52k | £651.76k | £549.40k | £815.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £909.80k | £734.20k | £767.22k | £822.39k | £883.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £179.07k | £84.86k | £151.96k | £36.10k | £241.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £244.50k | £207.46k | £208.01k | £202.68k | £239.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £22.23k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £335.24k | £322.20k | £291.79k | £310.62k | £334.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £213.49k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £891.90k | £715.56k | £579.89k | £611.45k | £803.80k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.90k | £18.64k | £80.79k | £83.44k | £80.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.39k | £45.20k | £52.79k | £35.93k | £42.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £590.98k | £435.96k | £358.54k | £417.75k | £514.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £61.83k | £66.48k | £61.36k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £106.54k | £127.50k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.