Hanes ariannol NARCONON TRUST
Rhif yr elusen: 1112230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.30m | £835.43k | £154.14k | £185.09k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £779.43k | £621.09k | £282.85k | £212.79k | £166.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £610.36k | £810 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.66m | £834.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £21.83k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £610.36k | £810 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £466.22k | £621.09k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £305.87k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.34k | £6.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £110.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £305.87k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £7.34k | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.