Hanes ariannol VINCENTIAN CARE PLUS
Rhif yr elusen: 1112473
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.58m | £1.95m | £2.31m | £2.36m | £2.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.80m | £2.07m | £2.15m | £2.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.33m | £1.69m | £1.88m | £1.85m | £2.39m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £109.88k | £263.11k | £16.51k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.35k | £17.97k | £137.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.94m | £2.17m | £2.36m | £2.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £49 | £43 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £1.80m | £2.07m | £2.15m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.44k | £5.52k | £5.70k | £4.45k | £6.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.