Dogfen lywodraethu DEAF ANGLICANS TOGETHER
Rhif yr elusen: 1117313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 OCTOBER 2005 AS AMENDED 22 APRIL 2006 AND 7 OCTOBER 2006 as amended on 20 Jun 2019 as amended on 20 May 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE ESTABLISHED CHURCH OF ENGLAND IN PARTICULAR BY SUPPORTING AND ENCOURAGING DEAF PEOPLE IN THEIR SPIRITUAL LIFE, WORSHIP, MINISTRY AND MISSION AS DISCIPLES OF JESUS CHRIST.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.