Hanes ariannol STOPAIDS
Rhif yr elusen: 1113204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.16k | £686.38k | £860.08k | £1.15m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £584.34k | £671.66k | £732.56k | £927.62k | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.25k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.09k | £5.97k | £0 | £467.04k | £189.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £500.54k | £626.24k | £850.41k | £682.07k | £996.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £138 | £395 | |
|
Incwm - Arall | £49.53k | £54.16k | £9.67k | £1.50k | £23.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £582.91k | £664.73k | £727.44k | £927.62k | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.43k | £900 | £0 | £0 | £159 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.32k | £0 | £0 | £7.21k | £11.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.00k | £0 | £28.00k | £34.47k | £28.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.03k | £5.11k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.