Hanes ariannol NORTH BIRKENHEAD DEVELOPMENT TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1113406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.49k | £177.34k | £274.37k | £300.58k | £366.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £229.73k | £254.14k | £268.25k | £282.58k | £403.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.17k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.02k | N/A | £63.91k | £47.47k | £98.64k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.