Hanes ariannol KOLYOM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1112084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32m | £3.46m | £3.26m | £3.49m | £4.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.10m | £3.49m | £2.72m | £3.44m | £4.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.23m | £3.35m | £3.19m | £3.43m | £4.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £90.43k | £107.47k | £65.27k | £65.44k | £115.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.10m | £3.49m | £2.72m | £3.44m | £4.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £11.66k | £9.55k | £9.84k | £11.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.08m | £3.47m | £2.70m | £3.42m | £4.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.67k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.