Hanes ariannol GWYNN JONES CANCER APPEAL
Rhif yr elusen: 1112526
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/11/2008 | 23/11/2009 | 23/11/2010 | 23/11/2011 | 23/11/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.24k | £21.51k | £7.81k | £6.85k | £798 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36k | £5.64k | £810 | £24 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.