ymddiriedolwyr THE SOURCE YOUNG PEOPLE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1112691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jocelyn Johnston | Cadeirydd | 01 September 2013 |
|
|
||||
STEPHEN DELVES | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|||||
Eleanor Joy North | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Pamela Mercy Kathleen Welch | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Roger Keith Holder | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Dr Barry Douglas Bird | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||
Tim Heys | Ymddiriedolwr | 01 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.