Ymddiriedolwyr ST MARY'S INDIAN ORTHODOX CHURCH
Rhif yr elusen: 1113931
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev John Varughese Mannamcheril | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Tina John | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Sunil Mathew | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kurian Lukose | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
JOHNSON SAMUEL | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Bijoy George | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Anil Kurian Malath | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Alice Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Shon John Pallickaleth | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Jiju George Raju | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Mathew Varghese | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Sunil George | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
NIJU PHILIP | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|
||||
Rev VARGHESE MATHEW | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Bibin George | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.