Hanes ariannol MALAWIAN ORPHANS SPONSORED EDUCATION SCHEME
Rhif yr elusen: 1113826
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/05/2019 | 08/05/2020 | 08/05/2021 | 08/05/2022 | 08/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.31k | £16.76k | £17.42k | £19.68k | £18.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.71k | £14.84k | £19.11k | £19.75k | £17.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.