Hanes ariannol SKILLSHOP LIMITED
Rhif yr elusen: 1114729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £267.00k | £307.00k | £318.67k | £399.03k | £343.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £267.00k | £307.00k | £279.39k | £346.81k | £354.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £115.00k | £280.00k | £180.86k | £226.46k | £325.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.