Hanes ariannol BANGOR AND DISTRICT WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1112572
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.60k | £191.20k | £212.48k | £182.61k | £205.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.98k | £208.52k | £205.49k | £188.53k | £213.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £147.49k | £0 | £130.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £209.56k | £17.91k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.