Hanes ariannol EYRES MONSELL CLUB FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1113619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.39k | £143.88k | £236.83k | £386.00k | £404.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.90k | £141.45k | £159.77k | £176.00k | £339.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.00k | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | N/A | £60.00k | £4.00k | £39.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.