ymddiriedolwyr WARNING ZONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1113659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucinda Helen Foulkes-Arnold | Cadeirydd | 03 December 2018 |
|
|
||||||
Craig Mitchell | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||||
Gordon Drake Arthur | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|||||||
ARVIND MICHAEL KAPUR | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|||||||
Helen Louise Johnson | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||||
COLONEL ROBERT MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.