ymddiriedolwyr THE EAST CHILTINGTON TRUST
Rhif yr elusen: 1114994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Gattiker | Cadeirydd | 02 May 2018 |
|
|
||||
Christina Louise Turner | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
Rae Tilly Cornwall | Ymddiriedolwr | 13 January 2024 |
|
|
||||
Mark Christopher Pakes Marsh | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Patrick Geoffrey Markham David | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|
||||
Caroline Louise Vickers | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Josephine Patricia Peach | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Mary Ellen Symes | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Jean Scott-Moncrieff | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.