Hanes ariannol WEYMOUTH AND PORTLAND CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1113176
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.43k | £206.53k | £211.17k | £265.30k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.37k | £201.22k | £282.22k | £263.70k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £97.91k | £30.50k | £23.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £64.85k | £77.84k | £87.63k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.