ymddiriedolwyr HOME-START TRAFFORD SALFORD AND WIGAN
Rhif yr elusen: 1115320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob G Harwood | Cadeirydd | 27 April 2017 |
|
|
||||
Victoria Musgrave Lindsay | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Carolyn West | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Sharon Feldmann | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Tom Ross | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Janet Aldred | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Tracy London | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Peter Crewe | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
||||
Neil Andrew Peden | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.