Hanes ariannol THE LEONARD INGRAMS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1113360
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.17k | £17.36k | £16.49k | £14.22k | £13.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.70k | £20.49k | £15.97k | £15.89k | £34.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.