ymddiriedolwyr THE QUANGLE WANGLE CHOIR
Rhif yr elusen: 1114719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Trow | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Rachel Celia | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Lesley Karen Wilkinson | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Susan Patricia Payne | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Suzy Compton | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|||||
Pat MARCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STELLA NEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY FOGGO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.