ymddiriedolwyr WASTESAVERS CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1116150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MAYER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Robert Lynbeck | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Sue Price | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Peake | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Mark Esposito | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|
||||
Caroline Wynn | Ymddiriedolwr | 30 November 2017 |
|
|
||||
Leonard Casley | Ymddiriedolwr | 25 August 2017 |
|
|
||||
ROGER AYRES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM LANGSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.