ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE - HART DISTRICT LIMITED
Rhif yr elusen: 1113777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Nicholls | Cadeirydd | 28 July 2021 |
|
|
||||
Clare Angela Rayment | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Paula Downey Jones | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Gareth James Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Robert Zachery Coffin | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Nathalie Antoinet Wiggins | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Lee Bambridge | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Stephen John Surrall | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Roger Durdle | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Martin Ellis Stern | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.