Hanes ariannol SENTEBALE
Rhif yr elusen: 1113544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.93m | £2.39m | £3.13m | £4.55m | £3.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.35m | £2.83m | £3.03m | £3.59m | £3.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.99m | £318.00k | £1.93m | £3.71m | £187.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £530.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.53m | £1.17m | £831.00k | £3.19m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £21.00k | £8.00k | £29.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.94m | £14.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £235.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.93m | £2.50m | £2.53m | £2.77m | £3.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.42m | £335.00k | £496.00k | £821.00k | £386.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.00k | £18.76k | £16.00k | £46.26k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.