ymddiriedolwyr EAST BERGHOLT VC PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1113889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorna Richards | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||
Helen Jolly | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Damion Schumacher | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Mark Salmon | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Katharine Showell | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Daniela Chandler | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Emma De Vita | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Vasandhara Thoroughgood | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Samantha Wright | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Kate Irven | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Lizzie Dearling | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Annie Adamson | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.