ymddiriedolwyr RICHMOND HILL ELDERLY ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1114792
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernadette Gahan | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Andrew Milburn | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Canon Darren PERCIVAL | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|||||
Pamela Walker | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
Francis Brett | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||
Councillor Asghar Khan | Ymddiriedolwr | 09 January 2012 |
|
|||||
ROGER SHOOTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.