ymddiriedolwyr RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION WESTMORLAND GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1114850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHRYN LYNN BROOMFIELD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Joan Donald | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Ann Bryan | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Evelyn Gavin-Stott | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Shirley Martin | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Nicola Evans | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Hazel Turner | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
KAREN LESLEY BARNES | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
||||
Karen Barnes | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
MRS A M POULSOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.