Hanes ariannol THE MEDICAL COLLEGE OF SAINT BARTHOLOMEW'S HOSPITAL TRUST
Rhif yr elusen: 1115519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £634.17k | £748.81k | £700.91k | £651.24k | £619.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £4.02m | £2.49m | £2.33m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £500 | £150.40k | £9.62k | £600 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £64.95k | £70.38k | £48.89k | £88.19k | £63.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £569.22k | £674.55k | £501.61k | £464.64k | £554.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.38k | £0 | £88.79k | £968 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £150.40k | £9.62k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £3.93m | £2.39m | £2.24m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.38k | £89.12k | £93.48k | £91.52k | £85.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £818.22k | £818.06k | £894.50k | £894.16k | £19.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £313.45k | £3.11m | £1.50m | £1.35m | £38.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £63.38k | £89.12k | £89.75k | £91.52k | £85.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.