Hanes ariannol MELTON VINEYARD
Rhif yr elusen: 1115761
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 31/05/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.17k | £96.80k | £92.14k | £109.43k | £184.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.54k | £95.83k | £104.52k | £103.87k | £112.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.