ymddiriedolwyr BEHIND CLOSED DOORS
Rhif yr elusen: 1116500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilaine Brutus | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Dr Karen Anne Llewellyn | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Patricia Cannon | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Carl Harrison | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Karen Jayne Milner | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
MICHELLE LEWIS | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|||||
Alison Puente | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Gillian Crofton | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.