Hanes ariannol NORTHCLIFFE ENVIRONMENTAL ENTERPRISES TEAM
Rhif yr elusen: 1117620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.82k | £365.81k | £473.56k | £465.86k | £579.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.60k | £371.99k | £462.96k | £473.24k | £514.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £290.54k | N/A | £27.93k | £13.97k | £521.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.93k | N/A | £21.00k | £31.93k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £543.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £37 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £514.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.