ymddiriedolwyr THE ORDER OF THE ROUND TABLE IN ENGLAND
Rhif yr elusen: 1118034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nina Hancocks | Cadeirydd | 01 August 2021 |
|
|
||||
Joanne Winstanley | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Miriam Balcam | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Siobhan Ennis | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Jamie Redford | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jacob Juriaan Hancocks | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Nicholas Mugan | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
LYDIA MAHER | Ymddiriedolwr | 23 August 2014 |
|
|
||||
SHIRIN NICOLA POMEROY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.