Hanes ariannol WALTHAMSTOW AND CHINGFORD ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1116355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £993.82k | £963.94k | £989.21k | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £909.33k | £745.12k | £705.15k | £707.66k | £898.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.25k | £9.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.25k | £9.34k | £0 | £0 | £286 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £494.97k | £547.61k | £562.48k | £580.10k | £594.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £430.17k | £436.87k | £401.46k | £409.11k | £438.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £854.00k | £688.24k | £652.36k | £647.30k | £837.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £55.32k | £56.88k | £52.80k | £60.36k | £61.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.80k | £18.62k | £16.63k | £21.58k | £38.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £49.17k | £8.95k | £25.93k | £407 | £32.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.79k | £27.96k | £27.65k | £35.45k | £28.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.