Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau MALAYAGA MAKKAL ONDRIUM (UK)
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
25th & 26th July 2009 Fundraising Crawley Mela 17th Oct 2009 Diwali festival fundraising Event. Sports Festival 5th May 2013 Sports Festival 6th July 2014 Collected Money for Mr Davamudhalvan collected 100 pounds (15000 Rupees Indian) For Pacchai Raththam DVD Donated 35000 Sri-Lankan Rupees to Badulla Spring Valley Tamil Maha Vidyalayam 2014 Koslands Lanside ?1200 (sri-lanaka)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.