Hanes ariannol CHILD.ORG INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 1118528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £893.75k | £620.38k | £392.03k | £316.37k | £556.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £910.41k | £731.80k | £428.85k | £247.11k | £373.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.01k | £78.39k | £91.78k | £56.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £610.06k | £567.16k | N/A | N/A | £460.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £190.01k | £5.62k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.75k | £40.51k | N/A | N/A | £92.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £130 | £252 | N/A | N/A | £157 | |
|
Incwm - Arall | £18.80k | £6.84k | N/A | N/A | £2.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £377.25k | £464.35k | N/A | N/A | £281.01k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £512.60k | £267.24k | N/A | N/A | £89.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.27k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £67.66k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.56k | £209 | N/A | N/A | £2.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.